CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villanueva, 31
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE SL
CIF B73470601
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 22/09/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CONVERTIDOR SOLAR CUATROCIENTOS CATORCE SL
VINCULACIONES DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adroher Perez Esther | Administrador Solidario | 26/01/2017 | 17/07/2017 |
CONVERTIDOR SOLAR CUATROCIENTOS CATORCE SL | Socio Unico | 13/04/2009 | 17/07/2017 |
Tinkler Zampiga Vanessa Luise | Administrador Solidario | 26/01/2017 | 17/07/2017 |
Wanek Daniel Louis | Administrador Solidario | 26/01/2017 | 17/07/2017 |
CONVERTIDOR SOLAR CUATROCIENTOS CATORCE SL | Administrador Unico | 26/01/2017 | |
Gorbeña Yllera Javier | Representante | 26/01/2017 |
ACTOS BORME DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26206 , F 92, S 8, H M 472260, I/A 6 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26206 , F 92, S 8, H M 472260, I/A 6 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
- C/ VILLANUEVA - NUMERO 31, 1º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26206 , F 91, S 8, H M 472260, I/A 5 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26206 , F 91, S 8, H M 472260, I/A 5 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26206 , F 91, S 8, H M 472260, I/A 5 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26206 , F 91, S 8, H M 472260, I/A 5 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
- C/ ALCALA 65 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26206 , F 91, S 8, H M 472260, I/A 4 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26206 , F 91, S 8, H M 472260, I/A 4 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-191-28