CONVERTIDOR SOLAR CUATROCIENTOS CATORCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONVERTIDOR SOLAR CUATROCIENTOS CATORCE SL
CIF B73471278
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 22/09/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Q-ENERGY SANIDINA SL
Propietario Q-ENERGY SANIDINA SL
VINCULACIONES DE CONVERTIDOR SOLAR CUATROCIENTOS CATORCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONVERTIDOR SOLAR CUATROCIENTOS CATORCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Q-ENERGY SANIDINA SL | Socio Unico | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Q-ENERGY SANIDINA SL | Administrador Unico | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 21/06/2019 | 19/01/2021 |
Adroher Perez Esther | Administrador Solidario | 26/01/2017 | 21/06/2019 |
KOPSTAL ADJACENT SPAIN SL | Socio Unico | 26/01/2017 | 21/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONVERTIDOR SOLAR CUATROCIENTOS CATORCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39361 , F 1, S 8, H M 443795, I/A 10 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39361 , F 1, S 8, H M 443795, I/A 10 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24657 , F 133, S 8, H M 443795, I/A 9 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
- C/ JENNER NUMERO 3, 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24657 , F 132, S 8, H M 443795, I/A 8 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24657 , F 132, S 8, H M 443795, I/A 8 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24657 , F 132, S 8, H M 443795, I/A 8 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24657 , F 132, S 8, H M 443795, I/A 8 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24657 , F 132, S 8, H M 443795, I/A 8 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS NOVENTA SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO SL
- Sociedades absorbidas: CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24657 , F 129, S 8, H M 443795, I/A 7 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
- C/ VILLANUEVA - NUMERO 31, 1º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24657 , F 128, S 8, H M 443795, I/A 6 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28