CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SL
CIF B43872597
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY TIMANFALLA SL
VINCULACIONES DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Cabrejas Azagra Adrian | Administrador Solidario | 04/09/2020 | 23/11/2020 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 04/09/2020 | 23/11/2020 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
Q-ENERGY TIMANFALLA SL | Socio Unico | 04/09/2020 | 23/11/2020 |
Q-ENERGY TIMANFALLA SL | Administrador Solidario | 04/09/2020 | 23/11/2020 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado | 16/10/2020 | 23/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 126, S 8, H M 724599, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 126, S 8, H M 724599, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 123, S 8, H M 724599, I/A 3 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 123, S 8, H M 724599, I/A 4 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 83, S 8, H VI 13744, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 83, S 8, H VI 13744, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 83, S 8, H VI 13744, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 83, S 8, H VI 13744, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
- C/ JENNER 3 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40845 , F 122, S 8, H M 724599, I/A 2 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28