GONZALEZ CARBAJO ARTURO
Informe ejecutivo de GONZALEZ CARBAJO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ CARBAJO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARMOLES DEL NERVION SA | Administrador Unico | 16/12/2016 | 12/08/2022 |
CONVERTIDOR SOLAR TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SL | Administrador Unico | 04/09/2020 | |
MARMOLES DEL NERVION SA | Administrador Unico | 05/06/2014 | 16/12/2016 |
MARMOLES DEL NERVION SA | Administrador Solidario | 05/06/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CARBAJO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CARBAJO ARTURO
Empresa: MARMOLES DEL NERVION SA
Administrador Unico
- Gonzalez Carbajo Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 97, S 8, H VI 10, I/A 10 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-01
Administrador Unico
- Gonzalez Carbajo Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 83, S 8, H VI 13744, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Empresa: MARMOLES DEL NERVION SA
Administrador Unico
- Gonzalez Carbajo Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 96, S 8, H VI 10, I/A 9 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-01
Empresa: MARMOLES DEL NERVION SA
Administrador Unico
- Gonzalez Carbajo Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 96, S 8, H VI 10, I/A 9 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-01
Empresa: MARMOLES DEL NERVION SA
Administrador Unico
- Gonzalez Carbajo Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 94, S 8, H VI 10, I/A 7 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-01
Empresa: MARMOLES DEL NERVION SA
Administrador Solidario
- Gonzalez Carbajo Arturo
- Landeta Ugalde Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 94, S 8, H VI 10, I/A 7 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-01
Información de GONZALEZ CARBAJO ARTURO
Mostramos los datos de GONZALEZ CARBAJO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CARBAJO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos