GAR & ESCAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Viejo del Puerto, S/N
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social GAR & ESCAR SL
Capital Social 120000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/05/2012
Nombres Anteriores
- CONTENEDORES RODRIGUEZ DE AGUILAS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario CONSTRUCCIONES MANRROC SL
VINCULACIONES DE GAR & ESCAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAR & ESCAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES MANRROC SL | Socio Unico | 25/07/2013 | 26/01/2016 |
Jose Martinez Garcia | Liquidador | 26/01/2016 | 26/01/2016 |
Jose Martinez Garcia | Administrador Unico | 25/07/2013 | 26/01/2016 |
Ramon Roman Mula | Administrador Unico | 13/07/2012 | 25/07/2013 |
ACTOS BORME DE GAR & ESCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 3 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-30
Empresa: CONTENEDORES RODRIGUEZ DE AGUILAS SL
- CMNO VIEJO DEL PUERTO S/N (LORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-30
Empresa: CONTENEDORES RODRIGUEZ DE AGUILAS SL
- GAR & ESCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-30
Empresa: CONTENEDORES RODRIGUEZ DE AGUILAS SL
Capital Anterior: | 3.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 116.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 120.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.536,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-30
Empresa: CONTENEDORES RODRIGUEZ DE AGUILAS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-30
Empresa: CONTENEDORES RODRIGUEZ DE AGUILAS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-30
Empresa: CONTENEDORES RODRIGUEZ DE AGUILAS SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 124, S 8, H MU 79288, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-30