CONSULTORIA SAMALL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 14
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTORIA SAMALL SL
CIF B64524945
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 28/03/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CONSULTORIA SAMALL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORIA SAMALL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roman Braña Susana | Administrador Solidario | 03/06/2014 | 27/05/2019 |
Serret Simon Raimon | Liquidador | 27/05/2019 | 27/05/2019 |
Jane Crespo Albert | Administrador Solidario | 03/06/2014 | 21/12/2017 |
Sala Salmeron Carmen | Administrador | 03/06/2014 |
ACTOS BORME DE CONSULTORIA SAMALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 70, S 8, H B 348682, I/A 10 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 70, S 8, H B 348682, I/A 10 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 70, S 8, H B 348682, I/A 10 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 70, S 8, H B 348682, I/A 9 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-08
- VIA AUGUSTA,14-16, PRINCIPAL PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 70, S 8, H B 348682, I/A 8 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 70, S 8, H B 348682, I/A 8 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 70, S 8, H B 348682, I/A 8 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7: CREACION DE SERIES DE PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 69, S 8, H B 348682, I/A 7 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 11.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 383,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 69, S 8, H B 348682, I/A 7 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08