SALA SALMERON CARMEN
Informe ejecutivo de SALA SALMERON CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALA SALMERON CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO MEDICO AUGUSTA SLP | Administrador Solidario | 22/12/2022 | |
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN AUGUSTA SLP | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | |
PROYECTOS AMSSAL-4 SL | Administrador Unico | 28/07/2016 |
VINCULACIONES DE SALA SALMERON CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA SALMERON CARMEN
Empresa: CENTRO MEDICO AUGUSTA SLP
Administrador Solidario
- Blasi Prunes David
- Sala Salmeron Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34478 , F 151, S 8, H B 248032, I/A 7 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: CENTRO MEDICO AUGUSTA SLP
Consejero Delegado
- Sala Salmeron Carmen
Consejero
Presidente
Secretario
- Sala Salmeron Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34478 , F 151, S 8, H B 248032, I/A 7 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Apoderado Solidario
- Sala Salmeron Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34789 , F 162, S 8, H B 250185, I/A 10 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-08
Empresa: PROYECTOS AMSSAL-4 SL
Administrador Unico
- Sala Salmeron Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45487 , F 108, S 8, H B 489466, I/A 1 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
Empresa: CONSULTORIA SAMALL SL
Administrador
- Sala Salmeron Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39517 , F 70, S 8, H B 348682, I/A 8 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Empresa: VISIONS CLINIQUES DE FUTUR SL
Liquidador
- Sala Salmeron Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39758 , F 135, S 8, H B 353877, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Empresa: GRUP INVERSORS INTEGRALS ATENEA SL
Liquidador
- Sala Salmeron Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38300 , F 19, S 8, H B 320937, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-08
Empresa: GRUP INVERSORS INTEGRALS ATENEA SL
Administrador Unico
- Sala Salmeron Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38300 , F 19, S 8, H B 320937, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-08
Información de SALA SALMERON CARMEN
Mostramos los datos de SALA SALMERON CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA SALMERON CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos