CONSULTORIA FINANCIERA INNOVADORA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DE LA CASTELLANA - PLANTAS 18 Y 20 - EDIFIC
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CONSULTORIA FINANCIERA INNOVADORA SL
CIF B87410601
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 05/11/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garrigos Monerris Fernando
VINCULACIONES DE CONSULTORIA FINANCIERA INNOVADORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTORIA FINANCIERA INNOVADORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrigos Monerris Fernando | Socio Unico | 16/11/2015 | 05/04/2016 |
Garrigos Monerris Fernando | Administrador Unico | 16/11/2015 | 05/04/2016 |
Garrigos Monerris Fernando | Liquidador | 05/04/2016 | 05/04/2016 |
Bejarano Calabuig Domingo | Apoderado | 16/11/2015 | 30/03/2016 |
ACTOS BORME DE CONSULTORIA FINANCIERA INNOVADORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 133, S 8, H M 611060, I/A 4 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 133, S 8, H M 611060, I/A 4 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 133, S 8, H M 611060, I/A 4 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 133, S 8, H M 611060, I/A 4 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 132, S 8, H M 611060, I/A 3 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 131, S 8, H M 611060, I/A 2 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 129, S 8, H M 611060, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 129, S 8, H M 611060, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA - PLANTAS 18 Y 20 - EDIFIC (MADRID)
Comienzo de operaciones:05/11/15
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: Otras Actividades de consultoría de gestión empresarial. C.N.A.E. principal: 70.22. Si para el ejercicio de alguna de las actividades del objeto social exigieran las disposiciones legales vigentes algún título profesional, autorización administrativa, inscripción en ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 129, S 8, H M 611060, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28