GARRIGOS MONERRIS FERNANDO
Informe ejecutivo de GARRIGOS MONERRIS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARRIGOS MONERRIS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE ESTUDIOS BASICOS ATLAS SL | Administrador Unico | 02/07/2021 | |
GARRIASUN SL | Administrador Unico | 02/07/2021 | |
CESACO SL | Administrador Unico | 11/06/2021 | |
CABECO D'OR SL | Socio Unico | 19/02/2018 | |
CABECO D'OR SL | Administrador Unico | 19/02/2018 | |
TRAVIMU SL | Socio Unico | 28/01/2015 | |
TRAVIMU SL | Administrador Unico | 28/01/2015 |
VINCULACIONES DE GARRIGOS MONERRIS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARRIGOS MONERRIS FERNANDO
Empresa: GARRIASUN SL
Administrador Unico
- Garrigos Monerris Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 85, S 8, H A 51466, I/A 6 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-03
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS BASICOS ATLAS SL
Administrador Unico
- Garrigos Monerris Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 206, S 8, H A 16632, I/A 4 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-03
Empresa: CESACO SL
Administrador Unico
- Garrigos Monerris Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 47, S 8, H A 5581, I/A 7 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-03
Empresa: CABECO D'OR SL
Administrador Unico
- Garrigos Monerris Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 61, S 8, H A 2030, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-03
Empresa: CABECO D'OR SL
Administrador Mancomunado
- Garrigos Monerris Fernando
- Gomez Hernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 61, S 8, H A 2030, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-03
Empresa: CABECO D'OR SL
Socio Único
- Garrigos Monerris Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 61, S 8, H A 2030, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-03
Empresa: CONSULTORIA FINANCIERA INNOVADORA SL
Liquidador
- Garrigos Monerris Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 133, S 8, H M 611060, I/A 4 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Empresa: CONSULTORIA FINANCIERA INNOVADORA SL
Administrador Unico
- Garrigos Monerris Fernando
Liquidador
- Garrigos Monerris Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 133, S 8, H M 611060, I/A 4 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-28
Empresa: CONSULTORIA FINANCIERA INNOVADORA SL
Administrador Unico
- Garrigos Monerris Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 129, S 8, H M 611060, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: CONSULTORIA FINANCIERA INNOVADORA SL
Socio Único
- Garrigos Monerris Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33955 , F 129, S 8, H M 611060, I/A 1 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
VER MAS ACTOS
Información de GARRIGOS MONERRIS FERNANDO
Mostramos los datos de GARRIGOS MONERRIS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARRIGOS MONERRIS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos