CONSULTING DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL PROMO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pereda, 1
Código Postal 29017
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social CONSULTING DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL PROMO SA
CIF A92973585
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/11/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSULTING DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL PROMO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTING DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL PROMO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Hermoso Jose Manuel | Apoderado | 03/10/2011 | 25/05/2022 |
Hierro Lopes Joaquim Alberto | Liquidador | 25/05/2022 | 25/05/2022 |
Lopez Viejo Alberto | Apoderado | 03/10/2011 | 25/05/2022 |
Miro Dominguez Carlos | Apoderado | 03/10/2011 | 25/05/2022 |
NUCERI BUSINESS SL | Administrador Unico | 25/05/2022 | |
Perez Alonso Ana Isabel | Apoderado | 03/10/2011 | 25/05/2022 |
NUCERI BUSINESS SL | Administrador Unico | 16/07/2013 | 10/02/2022 |
NUCERI BUSINESS SL | Socio Unico | 21/02/2011 | 10/02/2022 |
Garcia Hermoso Jose Manuel | Presidente | 03/10/2011 | 16/07/2013 |
Garcia Hermoso Jose Manuel | Consejero | 03/10/2011 | 16/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSULTING DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL PROMO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 5, S 8, H MA 99688, I/A 7 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 5, S 8, H MA 99688, I/A 7 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 5, S 8, H MA 99688, I/A 7 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 5, S 8, H MA 99688, I/A 7 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 5, S 8, H MA 99688, I/A 7 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 22. Administración y Representacion.-.23. Administración y Representacion.-.24. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 3, S 8, H MA 99688, I/A 5 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 3, S 8, H MA 99688, I/A 5 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-29
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 3, S 8, H MA 99688, I/A 5 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-29
Apoderado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 3, S 8, H MA 99688, I/A 4 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 3, S 8, H MA 99688, I/A 4 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-29