NUCERI BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle O'Donnell, 34
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NUCERI BUSINESS SL
CIF B85908713
Capital Social 4647987.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/03/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NUCERI BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NUCERI BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Hermoso Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2012 | 10/02/2022 |
Garcia Hermoso Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2011 | 10/02/2022 |
Garcia Hermoso Jose Manuel | Consejero | 22/11/2011 | 10/02/2022 |
Hierro Lopes Joaquim Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2012 | 10/02/2022 |
Hierro Lopes Joaquim Alberto | Apoderado | 04/05/2010 | 10/02/2022 |
Hierro Lopes Joaquim Alberto | Consejero Delegado | 04/05/2010 | 10/02/2022 |
Hierro Lopes Joaquim Alberto | Administrador Unico | 26/12/2013 | 10/02/2022 |
Hierro Lopes Joaquim Alberto | Liquidador | 10/02/2022 | 10/02/2022 |
Lazar Ioana Florentina | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2012 | 10/02/2022 |
Lopez Viejo Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/06/2012 | 10/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE NUCERI BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 158, S 8, H M 497059, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 158, S 8, H M 497059, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 158, S 8, H M 497059, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 158, S 8, H M 497059, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
- C/ O'DONELL 34 - 8ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 158, S 8, H M 497059, I/A 6 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Capital Anterior: | 4.187.987,00 | Euros |
Aumento de capital: | 460.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.647.987,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4927, L 3835, F 213, S 8, H MA110785, I/A 9 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4927, L 3835, F 213, S 8, H MA110785, I/A 8 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4927, L 3835, F 213, S 8, H MA110785, I/A 8 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4927, L 3835, F 213, S 8, H MA110785, I/A 8 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-29
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4927, L 3835, F 212, S 8, H MA110785, I/A 7 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-29