CONSULTATE VENTAS Y FINANZAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sagunt, 42
Código Postal 08912
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSULTATE VENTAS Y FINANZAS SL
CIF B65069452
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 23/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSULTATE VENTAS Y FINANZAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTATE VENTAS Y FINANZAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arazans Joven Maria Luz | Liquidador | 12/02/2014 | 12/02/2014 |
Lopez Garzon Jorge | Administrador Unico | 26/11/2012 | 12/02/2014 |
Sabate Arazans Noemi | Apoderado | 04/11/2009 | 12/02/2014 |
Sabate Boza Antonio | Apoderado | 18/05/2012 | 12/02/2014 |
Remujo Rueda Maria Mercedes | Administrador Unico | 03/07/2012 | 26/11/2012 |
Sabate Arazans Noemi | Administrador Unico | 18/04/2012 | 03/07/2012 |
Arazans Joven Maria Luz | Administrador Unico | 23/10/2009 | 18/04/2012 |
ACTOS BORME DE CONSULTATE VENTAS Y FINANZAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 128, S 8, H B 386636, I/A 7 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 128, S 8, H B 386636, I/A 7 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Administrador Unico
Apoderado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 128, S 8, H B 386636, I/A 7 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 128, S 8, H B 386636, I/A 6 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 128, S 8, H B 386636, I/A 6 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 127, S 8, H B 386636, I/A 5 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 127, S 8, H B 386636, I/A 5 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 126, S 8, H B 386636, I/A 4 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 126, S 8, H B 386636, I/A 3 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 126, S 8, H B 386636, I/A 3 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-08