SABATE BOZA ANTONIO
Informe ejecutivo de SABATE BOZA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SABATE BOZA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTATE VENTAS Y FINANZAS SL | Apoderado | 18/05/2012 | 12/02/2014 |
BANCO DE SABADELL SA | Apoderado | 16/01/2009 | |
BANSABADELL FINANCIACION EFC SA | Apoderado | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE SABATE BOZA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABATE BOZA ANTONIO
Empresa: CONSULTATE VENTAS Y FINANZAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 128, S 8, H B 386636, I/A 7 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Empresa: CONSULTATE VENTAS Y FINANZAS SL
Apoderado
- Sabate Boza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41488 , F 126, S 8, H B 386636, I/A 4 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40912 , F 8, S 8, H B 1561, I/A 1511 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Empresa: BANSABADELL FINANCIACION EFC SA
Apoderado
- Sabate Boza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40045 , F 24, S 8, H B 51954, I/A 359 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-08
Información de SABATE BOZA ANTONIO
Mostramos los datos de SABATE BOZA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABATE BOZA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos