CONSTRUCCIONES SOCIALES VICAP SA - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social CONSTRUCCIONES SOCIALES VICAP SA
CIF A08257271
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES SOCIALES VICAP SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES SOCIALES VICAP SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campdepadros Sans Carlos | Administrador Unico | 17/06/2020 | 10/10/2022 |
Campdepadros Sans Carlos | Liquidador | 10/10/2022 | 10/10/2022 |
Campdepadros Sans Ignasi | Apoderado | 17/02/2016 | 10/10/2022 |
Campdepadros Sans Carlos | Administrador Unico | 17/02/2016 | 17/06/2020 |
Campdepadros Nogue Josep Maria | Administrador Unico | 16/03/2010 | 17/02/2016 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES SOCIALES VICAP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 10 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 10 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 10 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 10 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 9 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 9 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 76, S 8, H T 17890, I/A 8 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 76, S 8, H T 17890, I/A 7 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 76, S 8, H T 17890, I/A 7 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-43
- Oficio de decreto de Insolvencia dictado por el Juzgado social 30 de Barcelona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 76, S 8, H T 17890, I/A nota (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-43