CAMPDEPADROS SANS CARLOS
Informe ejecutivo de CAMPDEPADROS SANS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPDEPADROS SANS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO CAMPDEPADROS SL | Socio Unico | 01/02/2024 | |
AGRO CAMPDEPADROS SL | Administrador Unico | 01/02/2024 | |
URFI SA | Administrador Unico | 18/02/2022 |
VINCULACIONES DE CAMPDEPADROS SANS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPDEPADROS SANS CARLOS
Empresa: AGRO CAMPDEPADROS SL
Administrador Unico
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 50, S 8, H HU 15484, I/A 1 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-22
Empresa: AGRO CAMPDEPADROS SL
Socio Único
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 50, S 8, H HU 15484, I/A 1 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-22
Empresa: CONSTRUCCIONES SOCIALES VICAP SA
Liquidador
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 10 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-43
Empresa: CONSTRUCCIONES SOCIALES VICAP SA
Administrador Unico
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 10 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-43
Empresa: FIUR SA
Administrador Unico
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 223, S 8, H T 17631, I/A 8 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-43
Empresa: URFI SA
Administrador Unico
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 190, S 8, H T 17636, I/A 8 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-43
Empresa: URFI SA
Administrador Unico
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 190, S 8, H T 17636, I/A 8 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-43
Empresa: CONSTRUCCIONES SOCIALES VICAP SA
Administrador Unico
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 9 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-43
Empresa: CONSTRUCCIONES SOCIALES VICAP SA
Administrador Unico
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 136, S 8, H T 17890, I/A 9 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-43
Empresa: URFI SA
Administrador Unico
- Campdepadros Sans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 81, S 8, H T 17636, I/A 6 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-43
VER MAS ACTOS
Información de CAMPDEPADROS SANS CARLOS
Mostramos los datos de CAMPDEPADROS SANS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPDEPADROS SANS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos