CONSTRUCCIONES MARIA DEL CARMEN DE LA FUENTE SL - EXTINGUIDA
Razón Social CONSTRUCCIONES MARIA DEL CARMEN DE LA FUENTE SL
CIF B21021035
Capital Social 656500.0 Euros
Nombres Anteriores
- CONSTRUCCIONES MARIA DEL CARMEN DE LA FUENTE SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES MARIA DEL CARMEN DE LA FUENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES MARIA DEL CARMEN DE LA FUENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quiles De La Fuente Lorena | Administrador Solidario | 02/12/2014 | 12/03/2024 |
Quiles De La Fuente Vicente | Administrador Solidario | 02/12/2014 | 12/03/2024 |
Quiles De La Fuente Vicente | Administrador Unico | 17/05/2021 | 12/03/2024 |
Quiles De La Fuente Vicente | Liquidador Unico | 12/03/2024 | 12/03/2024 |
Moncada Funes Francisco | Apoderado Solidario | 30/08/2021 | |
Quiles De La Fuente Lorena | Administrador Mancomunado | 17/05/2021 | |
Quiles De La Fuente Vicente | Administrador Mancomunado | 17/05/2021 | |
Quiles De La Fuente Vicente | Administrador Unico | 24/09/2012 | 02/12/2014 |
Quiles Morales Vicente | Administrador Unico | 29/05/2009 | 24/09/2012 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES MARIA DEL CARMEN DE LA FUENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 65, S 8, H H 8213, I/A 19 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 65, S 8, H H 8213, I/A 19 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 65, S 8, H H 8213, I/A 19 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-21
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 65, S 8, H H 8213, I/A 19 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 65, S 8, H H 8213, I/A 19 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-21
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 65, S 8, H H 8213, I/A 18 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-21
- Artículo de los estatutos: 13. Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 64, S 8, H H 8213, I/A 17 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-21
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 64, S 8, H H 8213, I/A 17 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-21
Capital Anterior: | 488.800,00 | Euros |
Aumento de capital: | 167.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 656.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 34,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 64, S 8, H H 8213, I/A 17 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 64, S 8, H H 8213, I/A 17 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-21