QUILES DE LA FUENTE VICENTE
Informe ejecutivo de QUILES DE LA FUENTE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUILES DE LA FUENTE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENUBA SL | Administrador Mancomunado | 31/12/2013 | |
INGENUBA SL | Apoderado Solidario | 31/12/2013 |
VINCULACIONES DE QUILES DE LA FUENTE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUILES DE LA FUENTE VICENTE
Liquidador Unico
- Quiles De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 65, S 8, H H 8213, I/A 19 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-21
Administrador Unico
- Quiles De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 65, S 8, H H 8213, I/A 19 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-21
Administrador Unico
- Quiles De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 64, S 8, H H 8213, I/A 17 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-21
Administrador Mancomunado
- Quiles De La Fuente Lorena
- Quiles De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 64, S 8, H H 8213, I/A 17 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-21
Administrador Solidario
- Quiles De La Fuente Lorena
- Quiles De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 61, S 8, H H 8213, I/A 16 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-21
Administrador Unico
- Quiles De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 61, S 8, H H 8213, I/A 16 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-21
Empresa: INGENUBA SL
Apoderado Solidario
- Quiles De La Fuente Lorena
- Quiles De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 213, S 8, H H 746, I/A 14 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-9-21
Empresa: INGENUBA SL
Administrador Mancomunado
- Quiles De La Fuente Lorena
- Quiles De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 212, S 8, H H 746, I/A 12 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-9-21
Administrador Unico
- Quiles De La Fuente Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 41, S 8, H H 8213,H , I/ 15 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-21
Información de QUILES DE LA FUENTE VICENTE
Mostramos los datos de QUILES DE LA FUENTE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUILES DE LA FUENTE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos