CONSTRUCCIONES HOYA SAN GINES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Libertad, 12
Código Postal 02001
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES HOYA SAN GINES SL
CIF B02186963
Capital Social 4900833.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario PROMOCIONES MEDRANO SL
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES HOYA SAN GINES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES HOYA SAN GINES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Medrano Gonzalez Jesus | Administrador Solidario | 13/01/2016 | 08/04/2021 |
Medrano Gonzalez Juan Enrique | Administrador Solidario | 08/04/2021 | |
Medrano Gonzalez Maria Carmen | Apoderado | 02/08/2017 | 08/04/2021 |
PROMOCIONES MEDRANO SL | Socio Unico | 29/03/2017 | 08/04/2021 |
Medrano Gonzalez Maria Carmen | Administrador Solidario | 13/01/2014 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES HOYA SAN GINES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 141, S 8, H AB 4151, I/A 13 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 141, S 8, H AB 4151, I/A 13 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 141, S 8, H AB 4151, I/A 13 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 141, S 8, H AB 4151, I/A 13 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-02
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9.3.- Retribución: El cargo de administrador de la Sociedad será gratuito. Ello sin perjuicio del derecho a percibir dietas, en su caso, y a ser reintegrado de gastos suplidos en el desempeño de su cargo, si procede.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 141, S 8, H AB 4151, I/A 12 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939, L 703, F 205, S 8, H AB 4151, I/A 11 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-02
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939, L 703, F 205, S 8, H AB 4151, I/A 10 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939, L 703, F 205, S 8, H AB 4151, I/A 9 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-02
- PASEO DE LA LIBERTAD 12 BAJO (ALBACETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 175, S 8, H AB 4151, I/A 8 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-02
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º.3.- Retribución: El cargo de administrador será retribuido. La retribución del administrador no tendrá como base una participación en los beneficios, sino que consistirá en una cantidad en metálico que será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General. Todo ello sin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 175, S 8, H AB 4151, I/A 8 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-02