MEDRANO GONZALEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MEDRANO GONZALEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MEDRANO GONZALEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES MEDRANO SL | Apoderado | 02/08/2017 | |
RESIDENCIAL SURCO SL | Apoderado | 02/08/2017 | |
EDIFICACIONES MEDRANO SL | Apoderado | 02/08/2017 |
VINCULACIONES DE MEDRANO GONZALEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDRANO GONZALEZ MARIA CARMEN
Empresa: CONSTRUCCIONES HOYA SAN GINES SL
Apoderado
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 141, S 8, H AB 4151, I/A 13 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-02
Empresa: EDIFICACIONES MEDRANO SL
Apoderado
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 597, F 3, S 8, H AB 1625, I/A 14 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-02
Empresa: CONSTRUCCIONES HOYA SAN GINES SL
Apoderado
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939, L 703, F 205, S 8, H AB 4151, I/A 11 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-02
Empresa: RESIDENCIAL SURCO SL
Apoderado
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 981, L 745, F 215, S 8, H AB 8697, I/A 8 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-02
Empresa: PROMOCIONES MEDRANO SL
Apoderado
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982, L 746, F 15, S 8, H AB 1437, I/A 17 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-02
Empresa: PROMOCIONES MEDRANO SA
Consejero Delegado
- Medrano Gonzalez Jesus
- Medrano Gonzalez Juan Enrique
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Consejero
- Medrano Gonzalez Francisco
- Medrano Gonzalez Jesus
- Medrano Gonzalez Juan Enrique
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 74, F 36, S 8, H AB 1437, I/A 14 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-02
Empresa: EDIFICACIONES MEDRANO SL
Administrador Solidario
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 597, F 2, S 8, H AB 1625, I/A 11 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-02
Empresa: CONSTRUCCIONES HOYA SAN GINES SL
Administrador Solidario
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 175, S 8, H AB 4151, I/A 8 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-02
Empresa: RESIDENCIAL SURCO SL
Administrador Solidario
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650, L 414, F 193, S 8, H AB 8697, I/A 4 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-02
Empresa: PROMOCIONES MEDRANO SA
Consejero Delegado
- Medrano Gonzalez Jesus
- Medrano Gonzalez Juan Enrique
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Consejero
- Medrano Gonzalez Francisco
- Medrano Gonzalez Jesus
- Medrano Gonzalez Juan Enrique
- Medrano Gonzalez Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 310, L 74, F 35, S 8, H AB 1437, I/A 13 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-02
Información de MEDRANO GONZALEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MEDRANO GONZALEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDRANO GONZALEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos