CONSTRUCCIONES CALLE MENACHO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 36
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONSTRUCCIONES CALLE MENACHO SL
CIF B06274286
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario EMPARK INFRAESTRUCTURAS SA
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES CALLE MENACHO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCIONES CALLE MENACHO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aparicio Moreno Maria Soledad | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 12/01/2021 |
Arellano Lopez Carlos Javier | Apoderado Mancomunado | 10/07/2019 | 12/01/2021 |
Arellano Lopez Carlos Javier | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 12/01/2021 |
Barrios Bel Manuel | Apoderado Mancomunado | 10/07/2019 | 12/01/2021 |
Barrios Bel Manuel | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 12/01/2021 |
Blanco Santiago Luis | Apoderado Mancomunado | 10/07/2019 | 12/01/2021 |
Blanco Santiago Luis | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 12/01/2021 |
Cooper Joanne Lesley | Apoderado Mancomunado | 10/07/2019 | 12/01/2021 |
Curia Piñol Jordi | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 12/01/2021 |
Daniel Verdi Luciano | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 12/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES CALLE MENACHO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 212, S 8, H M 643509, I/A 8 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 212, S 8, H M 643509, I/A 8 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 212, S 8, H M 643509, I/A 8 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 211, S 8, H M 643509, I/A 7 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Apoderado Mancomunado
- Arellano Lopez Carlos Javier
- Barrios Bel Manuel
- Blanco Santiago Luis
- Cooper Joanne Lesley
- Cooper Joanne Lesley
- Cooper Joanne Lesley
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Gallardo Villaverde Pilar-elena
- Jimenez Torre Antonio
- Jimenez Torre Antonio
- Mareque Ortega Oscar
- Muñoz Perez Belinda
- Salvado Agapito Pedro Luis
- Salvado Agapito Pedro Luis
- Verdi Luciano Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 67, S 8, H M 643509, I/A 6 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 67, S 8, H M 643509, I/A 6 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 66, S 8, H M 643509, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Apoderado Mancomunado
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 66, S 8, H M 643509, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 66, S 8, H M 643509, I/A 5 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Apoderado Mancomunado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Arellano Lopez Carlos Javier
- Barrios Bel Manuel
- Blanco Gutierrez Baltasara
- Blanco Gutierrez Baltasara
- Blanco Santiago Luis
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Cidade Pereira De Moura Domingos Antonio
- Curia Piñol Jordi
- Daniel Verdi Luciano
- Daniel Verdi Luciano
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Dueñas Ruiz Antonio
- Jimenez Torre Antonio
- Jimenez Torre Antonio
- Jimenez Torre Antonio
- Mareque Ortega Oscar
- Martin Carbonero Luis
- Miguel Miguel Eugenio
- Miguel Miguel Eugenio
- Miguel Miguel Eugenio
- Miguel Miguel Eugenio
- Muñoz Perez Belinda
- Sanchez Lopez Raquel
- Silva Ginel Teresa
- Verdi Luciano Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35813 , F 61, S 8, H M 643509, I/A 4 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28