APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDEPAI GESTION SA | Apoderado Solidario | 30/04/2024 | |
GRUPO ALDESA SA | Apoderado | 19/04/2024 | |
ACISA SEGURIDAD SL | Apoderado | 18/04/2024 | |
SECTOR BETERA SL | Apoderado | 05/03/2024 | |
ALDESA ENERGIAS RENOVABLES DE GALICIA SL | Apoderado Solidario | 11/12/2023 | |
ALDESA CONSTRUCCIONES SA | Apoderado | 30/11/2023 | |
ALDESA NUEVO MADRID SL | Apoderado | 30/11/2023 | |
OYAMBRE PROYECTOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado | 29/11/2023 | |
ALDESA ENERGIAS RENOVABLES SL | Apoderado | 28/11/2023 | |
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA | Apoderado | 24/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD
Empresa: ALDEPAI GESTION SA
Apoderado Solidario
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Guerrero Cordero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47455 , F 176, S 8, H B 341446, I/A 46 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-08
Empresa: EMPARK APARCAMIENTOS ANDALUCIA SL
Apoderado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Dueñas Ruiz Antonio
- Muñoz Perez Belinda
- Muñoz Perez Belinda
- Muñoz Perez Belinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45368 , F 100, S 8, H M 516502, I/A 28 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: MAKSU ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Dueñas Ruiz Antonio
- Muñoz Perez Belinda
- Muñoz Perez Belinda
Apoderado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Muñoz Perez Belinda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39288 , F 214, S 8, H M 535468, I/A 24 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: DORNIER SA
Apoderado Mancomunado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Brioa Carron Teodoro
- Dueñas Ruiz Antonio
- Gallardo Villaverde Pilar-elena
- Mareque Ortega Oscar
- Muñoz Perez Belinda
- Muñoz Perez Belinda
Apoderado Solidario
- Arellano Lopez Carlos Javier
- Arellano Lopez Carlos Javier
- Baña Neira Carlos Alberto
- Blanco Santiago Luis
- Brioa Carron Teodoro
- Brioa Carron Teodoro
- Brioa Carron Teodoro
- Calleja Mateos Ignacio
- Goikoa Diez De Ulzurrun Inmaculada
- Jimenez Torre Antonio
- Mareque Ortega Oscar
- Martinez Garay Antonio
- Uriarte Goiricelaya Juan Luis
- Verdugo Rodriguez Carolina
Apoderado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Arellano Lopez Carlos
- Arellano Lopez Carlos
- Arellano Lopez Carlos Javier
- Benesova Adela
- Blanco Santiago Luis
- Blanco Santiago Luis
- Brioa Carron Teodoro
- Jabalquinto Fernandez Teresa
- Jimenez Rodriguez Carlos
- Jimenez Torre Antonio
- Jimenez Torre Antonio
- Jimenez Torre Antonio
- Mareque Ortega Oscar
- Mareque Ortega Oscar
- Mareque Ortega Oscar
- Martin Blazquez Maria Teresa
- Martinez Garay Antonio
- Muñoz Perez Belinda
- Muñoz Perez Belinda
- Povoas Mendes Leal Pedro Maria
- Rico Contreras Javier Manuel
- Ruiz Verde Noelia
- Sanchez Lopez Raquel
- Sanchis Garcia Higinio
- Silva Ginel Teresa
- Silva Ginel Teresa
- Uriarte Goiricelaya Juan Luis
- Verdi Luciano Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46101 , F 61, S 8, H M 65265, I/A 173 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: GRUPO ALDESA SA
Apoderado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45699 , F 13, S 8, H M 452290, I/A 114 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: ACISA SEGURIDAD SL
Apoderado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39854 , F 218, S 8, H M 369855, I/A 64 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: SECTOR BETERA SL
Apoderado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Guerrero Cordero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39479 , F 139, S 8, H M 554486, I/A 23 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Apoderado Solidario
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Guerrero Cordero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4062, L 4062, F 42, S 8, H PO 58903, I/A 21 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-36
Empresa: ALDESA NUEVO MADRID SL
Apoderado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Guerrero Cordero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40257 , F 177, S 8, H M 347467, I/A 34 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: ALDESA CONSTRUCCIONES SA
Apoderado
- Aparicio Moreno Maria Soledad
- Guerrero Cordero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33968 , F 117, S 8, H M 7401, I/A 402 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
VER MAS ACTOS
Información de APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de APARICIO MORENO MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos