CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS SA
CIF A78535044
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario PROMOCIONES URBANAS SAN ANTON SL
VINCULACIONES DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Villanueva Iribas Jose | Liquidador | 22/02/2017 | 05/05/2017 |
PROMOCIONES URBANAS SAN ANTON SL | Socio Unico | 29/10/2013 | 05/05/2017 |
Vericat Aza Maria Ignacia | Apoderado | 26/04/2011 | 05/05/2017 |
Villanueva Iribas Jose | Administrador Unico | 31/05/2012 | 22/02/2017 |
ACTOS BORME DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 182, S 8, H M 103250, I/A 21 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 181, S 8, H M 103250, I/A 20 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 181, S 8, H M 103250, I/A 20 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31121 , F 181, S 8, H M 103250, I/A 20 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
- ADQUISICION GLOBAL DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA SOCIEDAD "PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6335 , F 103, S 8, H M 103250, I/A 19 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6335 , F 103, S 8, H M 103250, I/A 18 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6335 , F 103, S 8, H M 103250, I/A 17 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-122-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6335 , F 103, S 8, H M 103250, I/A 16 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-110-28