CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL
CIF B17614827
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eduard Caula Triadu | Secretario | 17/12/2014 | 09/01/2017 |
Eduard Caula Triadu | Consejero | 17/12/2014 | 09/01/2017 |
Eduard Caula Triadu | Apoderado Mancomunado | 30/11/2011 | 09/01/2017 |
Eduard Caula Triadu | Liquidador | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
Pere Capdevila Llinas | Consejero | 17/12/2014 | 09/01/2017 |
Pere Capdevila Llinas | Apoderado Mancomunado | 30/11/2011 | 09/01/2017 |
Pere Porxas Pairo | Presidente | 17/12/2014 | 09/01/2017 |
Pere Porxas Pairo | Consejero | 17/12/2014 | 09/01/2017 |
Pere Porxas Pairo | Apoderado Mancomunado | 30/11/2011 | 09/01/2017 |
Francesc Illas Ribas | Consejero | 17/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 200, S 8, H GI 24887, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 200, S 8, H GI 24887, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 200, S 8, H GI 24887, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 200, S 8, H GI 24887, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 200, S 8, H GI 24887, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 199, S 8, H GI 24887, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 199, S 8, H GI 24887, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-17
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 199, S 8, H GI 24887, I/A 2 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 199, S 8, H GI 24887, I/A 2 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-1-17