EDUARD CAULA TRIADU
Informe ejecutivo de EDUARD CAULA TRIADU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EDUARD CAULA TRIADU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAULA ALIMENTS SL | Secretario | 18/07/2017 | 23/09/2024 |
CAULA ALIMENTS SL | Consejero | 18/07/2017 | 23/09/2024 |
CAULA ALIMENTS SL | Apoderado Solidario | 24/11/2011 | 23/09/2024 |
CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL | Secretario | 17/12/2014 | 09/01/2017 |
CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL | Consejero | 17/12/2014 | 09/01/2017 |
CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL | Apoderado Mancomunado | 30/11/2011 | 09/01/2017 |
CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL | Liquidador | 09/01/2017 | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE EDUARD CAULA TRIADU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EDUARD CAULA TRIADU
Empresa: CAULA ALIMENTS SL
Apoderado Solidario
- Eduard Caula Triadu
- Xavier Caula Triadu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 2101, I/A 16 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-17
Empresa: CAULA ALIMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Eduard Caula Triadu
- Joaquim Maria Caula Pardas
- Ricard Caula Triadu
- Xavier Caula Triadu
Presidente
Secretario
- Eduard Caula Triadu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 2101, I/A 15 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-17
Empresa: EMBUTIDOS CAULA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Eduard Caula Triadu
- Joaquim Maria Caula Pardas
- Ricard Caula Triadu
- Xavier Caula Triadu
Presidente
Secretario
- Eduard Caula Triadu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 221, S 8, H GI 2101, I/A 11 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-17
Empresa: CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL
Liquidador
- Eduard Caula Triadu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 200, S 8, H GI 24887, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-17
Empresa: CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL
Apoderado Mancomunado
- Eduard Caula Triadu
- Pere Capdevila Llinas
- Pere Porxas Pairo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 200, S 8, H GI 24887, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-17
Empresa: CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL
Consejero
- Eduard Caula Triadu
- Pere Capdevila Llinas
- Pere Porxas Pairo
Presidente
Secretario
- Eduard Caula Triadu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 200, S 8, H GI 24887, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-17
Empresa: CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL
Consejero
- Eduard Caula Triadu
- Pere Capdevila Llinas
- Pere Porxas Pairo
Presidente
Secretario
- Eduard Caula Triadu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 199, S 8, H GI 24887, I/A 3 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-17
Empresa: CONSORCI EXPORTADOR GIRONA FOODS SL
Apoderado Mancomunado
- Eduard Caula Triadu
- Pere Capdevila Llinas
- Pere Porxas Pairo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 199, S 8, H GI 24887, I/A 2 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-17
Empresa: EMBUTIDOS CAULA SL
Apoderado Solidario
- Eduard Caula Triadu
- Xavier Caula Triadu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 219, S 8, H GI 2101, I/A 6 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-17
Información de EDUARD CAULA TRIADU
Mostramos los datos de EDUARD CAULA TRIADU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EDUARD CAULA TRIADU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos