CONSERVACIONES Y RESTAURACIONES RESSUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Urb Residencial Cristina, 2
Código Postal 11402
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social CONSERVACIONES Y RESTAURACIONES RESSUR SL
CIF B41671991
Actividad Otro acabado de edificios
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Brenes Francisco Jose
VINCULACIONES DE CONSERVACIONES Y RESTAURACIONES RESSUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSERVACIONES Y RESTAURACIONES RESSUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Brenes Francisco Jose | Liquidador | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
Garcia Brenes Francisco Jose | Administrador Unico | 24/02/2012 | 20/01/2021 |
Garcia Brenes Francisco Jose | Socio Unico | 24/02/2012 | 20/01/2021 |
Bazan Franco Francisco Luis | Administrador Solidario | 25/01/2012 | |
Garcia Brenes Francisco Jose | Administrador Solidario | 25/01/2012 |
ACTOS BORME DE CONSERVACIONES Y RESTAURACIONES RESSUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 6 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 5 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 5 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 17, S 8, H CA 16994, I/A 4 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-191-11