GARCIA BRENES FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA BRENES FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA BRENES FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVACIONES Y RESTAURACIONES RESSUR SL | Liquidador | 20/01/2021 | 20/01/2021 |
CONSERVACIONES Y RESTAURACIONES RESSUR SL | Administrador Unico | 24/02/2012 | 20/01/2021 |
CONSERVACIONES Y RESTAURACIONES RESSUR SL | Socio Unico | 24/02/2012 | 20/01/2021 |
CONSERVACIONES Y RESTAURACIONES RESSUR SL | Administrador Solidario | 25/01/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA BRENES FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA BRENES FRANCISCO JOSE
Liquidador
- Garcia Brenes Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-11
Administrador Unico
- Garcia Brenes Francisco Jose
Liquidador
- Garcia Brenes Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 7 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-11
Socio Único
- Garcia Brenes Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 6 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-11
Administrador Unico
- Garcia Brenes Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 18, S 8, H CA 16994, I/A 5 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-11
Administrador Solidario
- Bazan Franco Francisco Luis
- Garcia Brenes Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1321 , F 17, S 8, H CA 16994, I/A 4 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-11
Información de GARCIA BRENES FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de GARCIA BRENES FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA BRENES FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos