CONFIART CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isabel Colbrand, 10
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CONFIART CONSULTING SL
CIF B86571379
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 18/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONFIART CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONFIART CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Alfaro Francisco Jose | Administrador Unico | 12/06/2014 | 10/12/2018 |
Jimenez Alfaro Francisco Jose | Liquidador | 10/12/2018 | 10/12/2018 |
Jimenez Alfaro Francisco Jose | Administrador Solidario | 23/11/2012 | 12/06/2014 |
Labrousse Moyano Raul | Administrador Solidario | 23/11/2012 | 12/06/2014 |
ACTOS BORME DE CONFIART CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 200, S 8, H M 548484, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Dirección:C/ ISABEL COLBRAND 10 - OFICINA 133 (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/10/12
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:EL DISEÑO, INVESTIGACION, DESARROLLO, FABRICACION, EXPLOTACION, SUMINISTRO, MANTENIMIENTO, REPARACION, ENSAMBLACION, INSTALACION, MONTAJE, DISTRIBUCION, REPRESENTACION, EXPORTACION E IMPORTACION, COMERCIALIZACION, COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE TODO TIPO DE ELECTRODOMESTICOS;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 200, S 8, H M 548484, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28