JIMENEZ ALFARO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de JIMENEZ ALFARO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ ALFARO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES PROANIMAL SL | Administrador Solidario | 17/11/2014 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ ALFARO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ ALFARO FRANCISCO JOSE
Empresa: CONFIART CONSULTING SL
Liquidador
- Jimenez Alfaro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Empresa: CONFIART CONSULTING SL
Administrador Unico
- Jimenez Alfaro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 3 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Empresa: DISTRIBUCIONES PROANIMAL SL
Administrador Solidario
- Jimenez Alfaro Francisco Jose
- Villarroya Ayerza Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32837 , F 110, S 8, H M 591084, I/A 1 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-28
Empresa: CONFIART CONSULTING SL
Administrador Unico
- Jimenez Alfaro Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Empresa: CONFIART CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Jimenez Alfaro Francisco Jose
- Labrousse Moyano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 204, S 8, H M 548484, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Empresa: RIMET CONSULTING SL
Liquidador Solidario
- Bescansa Lasuen Ana Maruxa
- Jimenez Alfaro Francisco Jose
- Labrousse Moyano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19926 , F 34, S 8, H M 351301, I/A 5 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Empresa: RIMET CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Bescansa Lasuen Ana Maruxa
- Jimenez Alfaro Francisco Jose
- Labrousse Moyano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19926 , F 34, S 8, H M 351301, I/A 5 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Empresa: CONFIART CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Jimenez Alfaro Francisco Jose
- Labrousse Moyano Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30478 , F 200, S 8, H M 548484, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Información de JIMENEZ ALFARO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de JIMENEZ ALFARO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ ALFARO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos