CONCITIUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Trinidad, 2
Código Postal 48993
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social CONCITIUS SL
CIF B95976999
Capital Social 25000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/11/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CONCITIUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONCITIUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Araluze Albisua Peli | Administrador Unico | 15/11/2019 | 29/01/2024 |
Araluze Albisua Peli | Liquidador | 29/01/2024 | 29/01/2024 |
Unda Izaguirre Asier | Apoderado | 17/03/2020 | 22/09/2021 |
Araluze Albisua Peli | Socio Unico | 15/11/2019 | 17/03/2020 |
ACTOS BORME DE CONCITIUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 145, S 8, H BI 74307, I/A 6 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 145, S 8, H BI 74307, I/A 6 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 145, S 8, H BI 74307, I/A 6 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 145, S 8, H BI 74307, I/A 6 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 145, S 8, H BI 74307, I/A 5 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 143, S 8, H BI 74307, I/A 4 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 143, S 8, H BI 74307, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-48
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 22.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 143, S 8, H BI 74307, I/A 2 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 141, S 8, H BI 74307, I/A 1 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 141, S 8, H BI 74307, I/A 1 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-48