UNDA IZAGUIRRE ASIER
Informe ejecutivo de UNDA IZAGUIRRE ASIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE UNDA IZAGUIRRE ASIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALDE CONSULTORES CORPORATIVOS SL | Apoderado | 21/03/2024 | |
TALDE CONSULTORES CORPORATIVOS SL | Apoderado | 18/11/2021 | |
TALDE CONSULTORES CORPORATIVOS SL | Apoderado | 25/10/2021 | |
TALDE CONSULTORES CORPORATIVOS SL | Apoderado | 11/08/2021 |
VINCULACIONES DE UNDA IZAGUIRRE ASIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE UNDA IZAGUIRRE ASIER
Empresa: TALDE CONSULTORES CORPORATIVOS SL
Apoderado
- Unda Izaguirre Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 163, S 8, H BI 58697, I/A 22 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-48
Empresa: TALDE CONSULTORES CORPORATIVOS SL
Apoderado
- Unda Izaguirre Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 162, S 8, H BI 58697, I/A 15 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-48
Empresa: TALDE CONSULTORES CORPORATIVOS SL
Apoderado
- Unda Izaguirre Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 161, S 8, H BI 58697, I/A 14 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-48
Empresa: CONCITIUS SL
Apoderado
- Unda Izaguirre Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 145, S 8, H BI 74307, I/A 5 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-48
Empresa: TALDE CONSULTORES CORPORATIVOS SL
Apoderado
- Unda Izaguirre Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5206 , F 161, S 8, H BI 58697, I/A 13 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-48
Empresa: CONCITIUS SL
Apoderado
- Unda Izaguirre Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 143, S 8, H BI 74307, I/A 4 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-48
Información de UNDA IZAGUIRRE ASIER
Mostramos los datos de UNDA IZAGUIRRE ASIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de UNDA IZAGUIRRE ASIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos