COMPRALIA VENTA PRIVADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gabriel Ramos Bejarano, 113
Código Postal 14014
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPRALIA VENTA PRIVADA SL
CIF B14887202
Capital Social 12000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMPRALIA VENTA PRIVADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPRALIA VENTA PRIVADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jurado Mendoza Jorge Ramon | Administrador Unico | 07/08/2012 | 10/02/2020 |
Jurado Mendoza Jorge Ramon | Liquidador | 10/02/2020 | 10/02/2020 |
Jurado Mendoza Jorge Ramon | Apoderado | 13/04/2011 | 10/02/2020 |
Garcia Aguilar Eva | Administrador Unico | 16/03/2010 | 07/08/2012 |
ACTOS BORME DE COMPRALIA VENTA PRIVADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 95, S 8, H CO 29727, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 95, S 8, H CO 29727, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 95, S 8, H CO 29727, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 95, S 8, H CO 29727, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 91, S 8, H CO 29727, I/A 1 C (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 91, S 8, H CO 29727, I/A 1 H (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 95, S 8, H CO 29727, I/A 3 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 95, S 8, H CO 29727, I/A 3 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 93, S 8, H CO 29727, I/A 2 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-14