JURADO MENDOZA JORGE RAMON
Informe ejecutivo de JURADO MENDOZA JORGE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JURADO MENDOZA JORGE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES GASTRONOMICAS GOURMET IBERICO SL | Administrador Unico | 22/09/2011 |
VINCULACIONES DE JURADO MENDOZA JORGE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO MENDOZA JORGE RAMON
Empresa: COMPRALIA VENTA PRIVADA SL
Liquidador
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 95, S 8, H CO 29727, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-14
Empresa: COMPRALIA VENTA PRIVADA SL
Administrador Unico
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 95, S 8, H CO 29727, I/A 4 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-14
Empresa: BAMBOO OUTLET SL
Liquidador Mancomunado
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
- Moya Uceda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 212, S 8, H CO 30319, I/A 2 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-14
Empresa: BAMBOO OUTLET SL
Administrador Mancomunado
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
- Moya Uceda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 212, S 8, H CO 30319, I/A 2 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-14
Empresa: COMPRALIA VENTA PRIVADA SL
Administrador Unico
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 95, S 8, H CO 29727, I/A 3 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-14
Administrador Unico
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 182, S 8, H CO 30815, I/A 2 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-14
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Pecellin Jacob
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 182, S 8, H CO 30815, I/A 2 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-14
Empresa: COMPRALIA VENTA PRIVADA SL
Apoderado
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 93, S 8, H CO 29727, I/A 2 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-14
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Pecellin Jacob
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 182, S 8, H CO 30815, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-14
Empresa: BAMBOO OUTLET SL
Administrador Mancomunado
- Jurado Mendoza Jorge Ramon
- Moya Uceda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 211, S 8, H CO 30319, I/A 1 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-14
Información de JURADO MENDOZA JORGE RAMON
Mostramos los datos de JURADO MENDOZA JORGE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO MENDOZA JORGE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos