COMPOSAN INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Narciso Monturiol, S/N
Código Postal 28341
Municipio Valdemoro
Provincia Madrid
Razón Social COMPOSAN INTERNACIONAL SL
CIF B85569945
Capital Social 3020.0 Euros
Fecha de Constitución 04/11/2008
Nombres Anteriores
- BITUCOM TECHNOLOGIES SL
- COMPOGRASS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMPOSAN INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPOSAN INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Valerio De Alos Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2013 | 24/02/2020 |
Gonzalez-valerio Y De Alos Maria | Liquidador | 24/02/2020 | 24/02/2020 |
Gordon Sanchiz Alvaro | Apoderado Mancomunado | 22/02/2013 | 24/02/2020 |
Gordon Sanchiz Alvaro | Apoderado Solidario | 22/02/2013 | 24/02/2020 |
Guijarro Lozano Fernando | Apoderado Mancomunado | 22/02/2013 | 24/02/2020 |
Guijarro Lozano Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/03/2016 | 24/02/2020 |
Guijarro Lozano Fernando | Apoderado | 20/12/2012 | 24/02/2020 |
Jose Andres Martinez Molina | Administrador Unico | 23/11/2015 | 24/02/2020 |
Martinez Molina Jose Andres | Apoderado Mancomunado | 22/02/2013 | 24/02/2020 |
Martinez Molina Jose Andres | Apoderado Mancomunado | 18/03/2016 | 24/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPOSAN INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 78, S 8, H M 473328, I/A 11 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 78, S 8, H M 473328, I/A 11 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 78, S 8, H M 473328, I/A 11 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 78, S 8, H M 473328, I/A 11 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 77, S 8, H M 473328, I/A 10 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Empresa: BITUCOM TECHNOLOGIES SL
- C/ NARCISO MONTURIOL, S/N, PLGNO. IND. ROMPECUBAS (VALDEMORO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 76, S 8, H M 473328, I/A 9 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: BITUCOM TECHNOLOGIES SL
- COMPOSAN INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 76, S 8, H M 473328, I/A 9 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: BITUCOM TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 76, S 8, H M 473328, I/A 9 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: BITUCOM TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 76, S 8, H M 473328, I/A 9 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: BITUCOM TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30700 , F 76, S 8, H M 473328, I/A 8 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28