GONZALEZ VALERIO DE ALOS MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ VALERIO DE ALOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GONZALEZ VALERIO DE ALOS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES VILUMAR SL | Apoderado | 30/07/2021 | |
SMP ESPACIOS HOYO 3 SL | Apoderado Solidario | 30/07/2020 | |
SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2018 | |
COMPOGRASS SYSTEM SL | Apoderado Solidario | 03/05/2018 | |
COMPOGRASS SYSTEM SL | Apoderado Mancomunado | 03/05/2018 | |
COMPOGRASS SYSTEM SL | Apoderado Mancomunado | 26/04/2018 | |
PRONOR PROMOCIONES DE SENOR SL | Apoderado | 24/07/2012 | |
SERVICE MEETING POINT 3.0 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/06/2012 | |
SERVICE MEETING POINT 3.0 SL | Apoderado | 26/06/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ VALERIO DE ALOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ VALERIO DE ALOS MARIA
Empresa: TECAPLAS SL
Apoderado
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Guijarro Lozano Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 4619,B , I/ 39 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Empresa: 1ST EVENT SL
Liquidador Unico
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 127, S 8, H S 33665, I/A 8 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-39
Empresa: COMPOSAN CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Breton Mendi Pedro Manuel
- Breton Mendi Pedro Manuel
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Hervas Jimenez Luis Francisco
- Izquierdo Bayon Jose Mariano
- Jimenez Fernandez Cesar
- Jimenez Fernandez Cesar
- Martinez Molina Jose Andres
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Beatriz
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Guijarro Lozano Fernando
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Beatriz
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
Apoderado Solidario
Apoderado
- Blanco Ramos Oscar
- Borja Garcia Ricardo Rafael
- Breton Mendi Pedro
- Breton Mendi Pedro
- Breton Mendi Pedro
- Breton Mendi Pedro
- Breton Mendi Pedro
- Breton Mendi Pedro
- Breton Mendi Pedro
- Breton Mendi Pedro
- Breton Mendi Pedro
- Breton Mendi Pedro Manuel
- Breton Mendi Pedro Manuel
- Breton Mendi Pedro Manuel
- Breton Mendi Pedro Manuel
- Breton Mendi Pedro Manuel
- Breton Mendi Pedro Manuel
- Debasa Calaza Jesus Maria
- Delgado Montes Leonardo
- Delgado Montes Leonardo
- Delgado Montes Leonardo
- Delgado Montes Leonardo
- Delgado Montes Leonardo
- Delgado Montes Leonardo
- Delgado Montes Leonardo
- Diaz Martinez Rafael
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Gordillo Gracia Jaime
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Guijarro Lozano Fernando
- Guijarro Lozano Fernando
- Guijarro Lozano Fernando
- Hervas Jimenez Luis Francisco
- Hervas Jimenez Luis Francisco
- Izquierdo Bayon Mariano
- Izquierdo Bayon Mariano
- Izquierdo Bayon Mariano
- Izquierdo Bayon Mariano
- Jimenez Fernandez Cesar
- Jimenez Fernandez Cesar
- Jimenez Fernandez Cesar
- Jimenez Fernandez Cesar
- Jimenez Fernandez Cesar
- Jimenez Fernandez Cesar
- Jimenez Fernandez Cesar
- Jimenez Fernandez Cesar
- Leon Rodriguez Francisco
- Leon Rodriguez Francisco
- Leon Rodriguez Francisco
- Leon Rodriguez Francisco
- Martin Arias Jaime
- Martin Arias Jaime
- Martin Arias Jaime
- Martin Arias Jaime
- Martin Arias Jaime
- Martin Arias Jaime
- Menor Gonzalez Leopoldo
- Menor Gonzalez Leopoldo
- Menor Gonzalez Leopoldo
- Menor Gonzalez Leopoldo
- Menor Gonzalez Leopoldo
- Menor Gonzalez Leopoldo
- Menor Gonzalez Leopoldo
- Menor Gonzalez Leopoldo
- Menor Gonzalez Leopoldo
- Moñibas Garcia Antonio
- Moñibas Garcia Antonio
- Moñibas Garcia Antonio
- Moñibas Garcia Antonio
- Moreta Romero Pedro
- Moreta Romero Pedro
- Moreta Romero Pedro
- Moreta Romero Pedro
- Otero Monreal Santiago
- Otero Monreal Santiago
- Otero Monreal Santiago
- Otero Monreal Santiago
- Pardo Blasco Enrique
- Pardo Blasco Enrique
- Pardo Blasco Enrique
- Pardo Blasco Enrique
- Pardo Blasco Enrique
- Pardo Blasco Enrique
- Pastor Rodriguez Fernando
- Pastor Rodriguez Fernando
- Pastor Rodriguez Fernando
- Peralta Fernandez Carlos
- Peralta Fernandez Carlos
- Peralta Fernandez Carlos
- Perez Martin Juan Carlos
- Perez Martin Juan Carlos
- Perez Martin Juan Carlos
- Perez Martin Juan Carlos
- Perez Martin Juan Carlos
- Perez Martin Juan Carlos
- Perez Sanz Baldomero
- Perez Sanz Baldomero
- Perez Sanz Baldomero
- Sanchez Fernandez Alejandro
- Sanchez Fernandez Alejandro
- Sanchez Fernandez Alejandro
- Sanchez Fernandez Alejandro
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Beatriz
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Beatriz
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
- Sanchez Mendez Carlos
- Sanchez Mendez Carlos
- Sanchez Mendez Carlos
- Sanchez Mendez Carlos
- Temprado Martinez Jose Higinio
- Temprado Martinez Jose Higinio
- Temprado Martinez Jose Higinio
- Valor Lopez Oscar
- Ybarra Castaño Covadonga
- Ybarra Castaño Covadonga
- Ybarra Castaño Covadonga
- Ybarra Castaño Covadonga
- Ybarra Castaño Covadonga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29711 , F 214, S 8, H M 141961, I/A 143 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
Empresa: COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Guijarro Lozano Fernando
- Lopez Aranguren Marcos Juan Ignacio
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26144 , F 204, S 8, H M 471209, I/A 19 (31/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: SMP ESPACIOS MARGARITA SL
Apoderado
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Joaquin Perez Marsa Juan De Sentmenat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42304 , F 34, S 8, H M 748903, I/A 2 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: 1ST EVENT SL
Apoderado
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Perez Marsa Juan De Sentmenat Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 126, S 8, H S 33665, I/A 6 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-39
Empresa: 1ST EVENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 126, S 8, H S 33665, I/A 5 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-39
Empresa: SMP ESPACIOS HOYO 3 SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Perez Marsa Juan De Sentmenat Joaquin Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40775 , F 4, S 8, H M 723374, I/A 2 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Empresa: TENNISLIFE INTERNATIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alvaro Gordon Sanchiz
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Gordon Sanchez Alvaro
- Maria Gonzalez Valerio De Alos
- Martinez Molina Jose Andres
- Martinez Molina Jose Andres
Apoderado Solidario
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30429 , F 185, S 8, H M 547673, I/A 11 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Guijarro Lozano Fernando
- Lopez Martinez Jesus
- Martinez Molina Jose Andres
Apoderado Mancomunado
- Arangocillo Ibeas Jesus
- Blanco Ramos Oscar
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Gonzalez Valerio De Alos Maria
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Gordon Sanchiz Alvaro
- Guijarro Lozano Fernando
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Beatriz
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Beatriz
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
- Sanchez-marcos Esperabe De Arteaga Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29786 , F 109, S 8, H M 522625, I/A 27 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ VALERIO DE ALOS MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ VALERIO DE ALOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ VALERIO DE ALOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos