COMPLEMENTS AND GHIRTS SL - EXTINGUIDA
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social COMPLEMENTS AND GHIRTS SL
CIF B29431228
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMPLEMENTS AND GHIRTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPLEMENTS AND GHIRTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Vivas Valentin Adan | Apoderado | 08/01/2020 | |
Vazquez Marmolejo Antonio | Apoderado | 08/01/2020 | |
Vazquez Marmolejo Isabel Maria | Administrador Unico | 10/11/2010 | 08/01/2020 |
Vazquez Marmolejo Isabel Maria | Apoderado | 08/01/2020 | |
Vazquez Marmolejo Isabel Maria | Liquidador | 08/01/2020 | 08/01/2020 |
Vazquez Marmolejo Antonio | Administrador Unico | 11/08/2010 | 10/11/2010 |
Alvarez Vivas Adamo | Administrador Unico | 11/08/2010 |
ACTOS BORME DE COMPLEMENTS AND GHIRTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 196, S 8, H MA 345, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 196, S 8, H MA 345, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 196, S 8, H MA 345, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 196, S 8, H MA 345, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 196, S 8, H MA 345, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 196, S 8, H MA 345, I/A 7 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 196, S 8, H MA 345, I/A 7 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 195, S 8, H MA 345, I/A 6 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-29