VAZQUEZ MARMOLEJO ANTONIO
Informe ejecutivo de VAZQUEZ MARMOLEJO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAZQUEZ MARMOLEJO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEMENTS AND GHIRTS SL | Apoderado | 08/01/2020 | |
COMPLEMENTS AND GHIRTS SL | Administrador Unico | 11/08/2010 | 10/11/2010 |
VINCULACIONES DE VAZQUEZ MARMOLEJO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ MARMOLEJO ANTONIO
Empresa: COMPLEMENTS AND GHIRTS SL
Apoderado
- Alvarez Vivas Valentin Adan
- Vazquez Marmolejo Antonio
- Vazquez Marmolejo Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 196, S 8, H MA 345, I/A 8 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-29
Empresa: COMPLEMENTS AND GHIRTS SL
Administrador Unico
- Vazquez Marmolejo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 196, S 8, H MA 345, I/A 7 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Empresa: COMPLEMENTS AND GHIRTS SL
Administrador Unico
- Vazquez Marmolejo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517, L 1430, F 195, S 8, H MA 345, I/A 6 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-29
Información de VAZQUEZ MARMOLEJO ANTONIO
Mostramos los datos de VAZQUEZ MARMOLEJO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ MARMOLEJO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos