COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SELECCION IT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Javier del Quinto, 8
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SELECCION IT SL
CIF B84233659
Actividad Otra provisión de recursos humanos
Fecha de Constitución 07/02/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Santos Muñoz Maria Angeles
VINCULACIONES DE COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SELECCION IT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SELECCION IT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santos Muñoz Maria Angeles | Socio Unico | 20/07/2018 | 17/01/2024 |
Santos Muñoz Maria Angeles | Administrador Unico | 20/07/2018 | 17/01/2024 |
Santos Muñoz Maria Angeles | Liquidador | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
Benito Gonzalez Jose Luis | Administrador Solidario | 20/07/2018 | |
Santos Muñoz Maria Angeles | Administrador Solidario | 20/07/2018 |
ACTOS BORME DE COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SELECCION IT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 4 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 4 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 4 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 4 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28