SANTOS MUÑOZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de SANTOS MUÑOZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTOS MUÑOZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SELECCION IT SL | Socio Unico | 20/07/2018 | 17/01/2024 |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SELECCION IT SL | Administrador Unico | 20/07/2018 | 17/01/2024 |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SELECCION IT SL | Liquidador | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS SELECCION IT SL | Administrador Solidario | 20/07/2018 | |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE TELECOMUNICACIONES SIATEL SL | Administrador Solidario | 07/11/2012 |
VINCULACIONES DE SANTOS MUÑOZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS MUÑOZ MARIA ANGELES
Liquidador
- Santos Muñoz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Administrador Unico
- Santos Muñoz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 5 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Administrador Unico
- Santos Muñoz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 4 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Administrador Solidario
- Benito Gonzalez Jose Luis
- Santos Muñoz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 4 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Socio Único
- Santos Muñoz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20994 , F 111, S 8, H M 372369, I/A 4 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Administrador Solidario
- Benito Gonzalez Jose Luis
- Martinez Aparicio Jaime
- Santos Muñoz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22983 , F 4, S 8, H M 411751, I/A 4 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Información de SANTOS MUÑOZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de SANTOS MUÑOZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS MUÑOZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos