COMPAÑIA AGROPECUARIA DE PRODUCCION INDUSTRIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Getafe, 2
Código Postal 28320
Municipio Pinto
Provincia Madrid
Razón Social COMPAÑIA AGROPECUARIA DE PRODUCCION INDUSTRIAL SL
CIF B78323060
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Castro Sainero Francisco
VINCULACIONES DE COMPAÑIA AGROPECUARIA DE PRODUCCION INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA AGROPECUARIA DE PRODUCCION INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Sainero Francisco | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2010 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Francisco | Presidente | 28/06/2010 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Francisco | Consejero | 28/06/2010 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Jose Enrique | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2010 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Jose Enrique | Consejero | 28/06/2010 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Manuel | Secretario | 10/08/2018 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Manuel | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2010 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Manuel | Consejero | 28/06/2010 | 16/01/2020 |
Fernandez Alvarez Victorino | Secretario | 28/06/2010 | 10/08/2018 |
Fernandez Alvarez Victorino | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2010 | 10/08/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA AGROPECUARIA DE PRODUCCION INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6742 , F 11, S 8, H M 109806, I/A 8 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6742 , F 11, S 8, H M 109806, I/A 8 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6742 , F 11, S 8, H M 109806, I/A 7 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6742 , F 11, S 8, H M 109806, I/A 7 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6742 , F 11, S 8, H M 109806, I/A 6 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-237-28