COMODO SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DE LAS DELICIAS 1 - CENTRO DE NEGOCIOS CRIST
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social COMODO SOLAR SL
CIF B91607622
Capital Social 147329.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administrador único
Propietario TIBERIO SOLAR SL
VINCULACIONES DE COMODO SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMODO SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Martin Francisco Javier | Administrador Unico | 17/02/2016 | 01/02/2023 |
TIBERIO SOLAR SL | Socio Unico | 17/02/2016 | 01/02/2023 |
Canovas Casasampere Jose | Administrador Unico | 30/09/2013 | 17/02/2016 |
Hikari Enterprises Inc | Socio Unico | 30/09/2013 | 17/02/2016 |
TORVAY INVERSIONES SL | Socio Unico | 13/06/2011 | 30/09/2013 |
Torres Morote Manuel David | Administrador Unico | 24/02/2012 | 02/09/2013 |
Perez Martin Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 13/06/2011 | 24/02/2012 |
Torres Morote Manuel David | Administrador Mancomunado | 13/06/2011 | 24/02/2012 |
Ventura Escacena Jaime Manuel | Administrador Unico | 13/03/2009 | 13/06/2011 |
Durnes Sayago Aida Maria | Administrador Solidario | 13/03/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMODO SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 40, S 8, H SE 74709, I/A 13 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 40, S 8, H SE 74709, I/A 13 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 40, S 8, H SE 74709, I/A 13 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 39, S 8, H SE 74709, I/A 12 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 39, S 8, H SE 74709, I/A 12 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 39, S 8, H SE 74709, I/A 12 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-41
- PASEO DE LAS DELICIAS 1 - CENTRO DE NEGOCIOS CRIST (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 39, S 8, H SE 74709, I/A 11 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3º: DOMICILIO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 39, S 8, H SE 74709, I/A 11 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 39, S 8, H SE 74709, I/A 10 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 39, S 8, H SE 74709, I/A 9 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-41