TIBERIO SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DE LAS DELICIAS 1 - CENTRO DE NEGOCIOS CRIST
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social TIBERIO SOLAR SL
CIF B91609503
Capital Social 1210000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 17/11/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TIBERIO SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TIBERIO SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Martin Francisco Javier | Administrador Unico | 17/11/2015 | 01/02/2023 |
Perez Dominguez Javier | Socio Unico | 17/11/2015 | 09/06/2016 |
Canovas Casasampere Jose | Administrador Unico | 01/10/2013 | 17/11/2015 |
Hikari Enterprises Inc | Socio Unico | 01/10/2013 | 17/11/2015 |
TORVAY INVERSIONES SL | Socio Unico | 08/10/2011 | 01/10/2013 |
Torres Morote Manuel David | Administrador Unico | 24/02/2012 | 06/09/2013 |
Perez Martin Javier | Administrador Mancomunado | 08/10/2011 | 24/02/2012 |
Torres Morote Manuel David | Administrador Mancomunado | 08/10/2011 | 24/02/2012 |
Castilla Carretero Maria Del Mar | Administrador Solidario | 08/10/2011 | |
Ventura Escacena Jaime Manuel | Administrador Solidario | 08/10/2011 |
ACTOS BORME DE TIBERIO SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 36, S 8, H SE 79570, I/A 12 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 36, S 8, H SE 79570, I/A 12 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 36, S 8, H SE 79570, I/A 12 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 35, S 8, H SE 79570, I/A 11 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-41
Capital Anterior: | 720.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 490.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.210.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 68,06 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 35, S 8, H SE 79570, I/A 11 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-41
- o Adquisición, tenencia, explotación y gestión de instalación de energías renovables. En general instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red.-oProducción de electricidad mediante módulos fotovoltaicos.- oProducción, transformación y comercialización de productos y subproductos del almendro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 33, S 8, H SE 79570, I/A 10 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 33, S 8, H SE 79570, I/A 10 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41
Capital Anterior: | 147.329,00 | Euros |
Aumento de capital: | 572.671,00 | Euros |
Capital Actual: | 720.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 388,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 33, S 8, H SE 79570, I/A 10 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 33, S 8, H SE 79570, I/A 10 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4935 , F 33, S 8, H SE 79570, I/A 9 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-41