COMERCIAL MARINER SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social COMERCIAL MARINER SL
CIF B46098778
Capital Social 361667.19 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL MARINER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL MARINER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mariner Rande Jorge | Liquidador Unico | 21/03/2024 | 24/05/2024 |
MARINER SA | Administrador Unico | 10/10/2013 | 21/03/2024 |
Esteve Frances Juan | Apoderado | 22/03/2018 | |
Laborde Bois Mariner Maria Sonsoles | Apoderado | 22/03/2018 | |
Lazaro Pla Roberto | Apoderado | 22/03/2018 | |
Mariner Sanchis Enrique Manuel | Apoderado | 22/03/2018 | |
Margarit Mariner Ana Maria | Consejero | 26/07/2013 | |
Mariner Colomer Francisco Jose | Consejero | 26/07/2013 | |
Mariner Rande Jorge | Presidente | 26/07/2013 | |
Mariner Rande Jorge | Consejero | 26/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMERCIAL MARINER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 18941, I/A 28 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 18941, I/A 28 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 1401, F 218, S 8, H V 18941, I/A 26 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 1401, F 218, S 8, H V 18941, I/A 26 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 1401, F 218, S 8, H V 18941, I/A 26 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 1401, F 218, S 8, H V 18941, I/A 26 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-46
Capital Anterior: | 361.667,80 | Euros |
Disminución de capital | 0,61 | Euros |
Capital Actual: | 361.667,19 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 1401, F 218, S 8, H V 18941, I/A 25 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Capital Anterior: | 821.580,67 | Euros |
Disminución de capital | 459.912,87 | Euros |
Capital Actual: | 361.667,80 | Euros |
Porcentaje: | 55,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 1401, F 218, S 8, H V 18941, I/A 25 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 1401, F 218, S 8, H V 18941, I/A 24 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4089, L 1401, F 218, S 8, H V 18941, I/A 23 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-46