MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINER SA | Presidente | 11/10/2023 | |
MARINER SA | Consejero | 11/10/2023 | |
RESIDENCIAL MASIA DE SAN FRANCISCO SL | Consejero | 23/04/2019 | |
RESIDENCIAL MASIA DE SAN FRANCISCO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/04/2019 | |
COLOMER CASANOVA GESTION SL | Administrador Unico | 24/09/2015 |
VINCULACIONES DE MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE
Empresa: MARINER SA
Consejero
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Rande Jorge
- Mariner Tamarit Mario
- Mariner Tamarit Monica
Presidente
- Mariner Colomer Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 108, S 8, H V 30777, I/A 90 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-46
Empresa: MARINER SA
Consejero
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Rande Jorge
- Mariner Tamarit Mario
- Mariner Tamarit Oscar Fernando
Presidente
- Mariner Colomer Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 108, S 8, H V 30777, I/A 90 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-46
Empresa: MARINER SA
Consejero
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Rande Jorge
- Mariner Tamarit Mario
- Mariner Tamarit Oscar Fernando
Presidente
- Mariner Colomer Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 105, S 8, H V 30777, I/A 86 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-46
Empresa: MARINER SA
Consejero
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Rande Jorge
- Mariner Tamarit Mario
- Mariner Tamarit Oscar Fernando
Presidente
- Mariner Colomer Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 105, S 8, H V 30777, I/A 86 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-46
Empresa: TACORA 2014 SL
Liquidador Solidario
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Tamarit Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9829, L 7111, F 219, S 8, H V 160764, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-46
Empresa: TACORA 2014 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Tamarit Monica
Consejero
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Tamarit Monica
Liquidador Solidario
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Tamarit Monica
Presidente
- Mariner Colomer Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9829, L 7111, F 219, S 8, H V 160764, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Baguena Casanova Marta
- Casanova Borso Di Carminati Eduardo
- Casanova Espona Alberto
- Mariner Colomer Francisco Jose
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929, L 4232, F 224, S 8, H V 78201, I/A 5 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Casanova Borso Di Carminati Eduardo
- Casanova Casanova Ignacio
- Casanova Royo Ana Maria
- Mariner Colomer Francisco Jose
Consejero
Presidente
- Mariner Colomer Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6929, L 4232, F 224, S 8, H V 78201, I/A 5 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Empresa: MARINER SA
Consejero
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Rande Jorge
- Mariner Tamarit Mario
- Mariner Tamarit Oscar Fernando
Presidente
- Mariner Colomer Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 103, S 8, H V 30777, I/A 78 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-46
Empresa: MARINER SA
Consejero
- Mariner Colomer Francisco Jose
- Mariner Rande Alejandro
- Mariner Rande Jorge
- Mariner Tamarit Mario
- Mariner Tamarit Monica
Presidente
- Mariner Colomer Francisco Jose
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9294, L 6576, F 103, S 8, H V 30777, I/A 78 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-46
VER MAS ACTOS
Información de MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINER COLOMER FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos