COMERCIAL CRIMATAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuente Empedrada, 14
Código Postal 28609
Municipio Sevilla la Nueva
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMERCIAL CRIMATAN SL
CIF B86066958
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 03/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMERCIAL CRIMATAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL CRIMATAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Uceda Bernal Cristina | Administrador Unico | 04/01/2012 | 24/01/2017 |
Uceda Bernal Cristina | Liquidador | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
Barruz Gomez Antonio | Apoderado | 07/02/2011 | 05/01/2012 |
Barruz Montalvo Angel | Apoderado | 07/02/2011 | 05/01/2012 |
Barruz Montalvo Antonio | Apoderado | 07/02/2011 | 05/01/2012 |
Barruz Montalvo Manuel | Apoderado | 07/02/2011 | 05/01/2012 |
Barruz Montalvo Maria Cristina | Apoderado | 07/02/2011 | 05/01/2012 |
Montalvo Fernandez Concepcion | Administrador Unico | 07/02/2011 | 04/01/2012 |
Barruz Montalvo Manuel | Administrador Unico | 07/12/2010 | 07/02/2011 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL CRIMATAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 135, S 8, H M 509813, I/A 6 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 135, S 8, H M 509813, I/A 6 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 135, S 8, H M 509813, I/A 6 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 135, S 8, H M 509813, I/A 6 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 135, S 8, H M 509813, I/A 5 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 135, S 8, H M 509813, I/A 4 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 135, S 8, H M 509813, I/A 4 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 133, S 8, H M 509813, I/A 3 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 133, S 8, H M 509813, I/A 2 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 133, S 8, H M 509813, I/A 2 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28