BARRUZ MONTALVO MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de BARRUZ MONTALVO MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARRUZ MONTALVO MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE YOGA OMTARA SL | Administrador Unico | 28/07/2015 |
VINCULACIONES DE BARRUZ MONTALVO MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRUZ MONTALVO MARIA CRISTINA
Empresa: CENTRO DE YOGA OMTARA SL
Administrador Unico
- Barruz Montalvo Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33723 , F 12, S 8, H M 607059, I/A 1 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: COMERCIAL CRIMATAN SL
Apoderado
- Barruz Gomez Antonio
- Barruz Montalvo Angel
- Barruz Montalvo Antonio
- Barruz Montalvo Manuel
- Barruz Montalvo Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 135, S 8, H M 509813, I/A 5 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Apoderado Solidario
- Barruz Montalvo Angel
- Barruz Montalvo Antonio
- Barruz Montalvo Manuel
- Barruz Montalvo Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16241 , F 99, S 8, H M 275597, I/A 6 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Empresa: ACEITUNAS BARRUZ SA
Apoderado Solidario
- Barruz Montalvo Angel
- Barruz Montalvo Antonio
- Barruz Montalvo Manuel
- Barruz Montalvo Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 56, S 8, H TO 27341, I/A 7 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-45
Empresa: COMERCIAL CRIMATAN SL
Apoderado
- Barruz Gomez Antonio
- Barruz Montalvo Angel
- Barruz Montalvo Antonio
- Barruz Montalvo Manuel
- Barruz Montalvo Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 133, S 8, H M 509813, I/A 3 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
Empresa: ACEITUNAS BARRUZ SA
Apoderado Solidario
- Barruz Montalvo Angel
- Barruz Montalvo Antonio
- Barruz Montalvo Manuel
- Barruz Montalvo Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 47, S 8, H TO 27341, I/A 4 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-45
Apoderado Solidario
- Barruz Montalvo Angel
- Barruz Montalvo Antonio
- Barruz Montalvo Manuel
- Barruz Montalvo Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16241 , F 97, S 8, H M 275597, I/A 3 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28
Información de BARRUZ MONTALVO MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de BARRUZ MONTALVO MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRUZ MONTALVO MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos