COMBUSTIBLES VEGETALES DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda La Palmera, 27
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMBUSTIBLES VEGETALES DEL SUR SL
CIF B91991802
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/03/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario GESTION ENERGETICA DE LA BIOMASA SL
VINCULACIONES DE COMBUSTIBLES VEGETALES DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMBUSTIBLES VEGETALES DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION ENERGETICA DE LA BIOMASA SL | Socio Unico | 27/07/2021 | 27/07/2021 |
Ruiz De Terry Francisco Javier | Administrador Unico | 10/11/2020 | 27/07/2021 |
Benavides Dominguez Antonio | Administrador Solidario | 17/04/2012 | 10/11/2020 |
Ruiz De Terry Francisco Javier | Administrador Solidario | 17/04/2012 | 10/11/2020 |
ACTOS BORME DE COMBUSTIBLES VEGETALES DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 99, S 8, H SE 93082, I/A 6 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 99, S 8, H SE 93082, I/A 6 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 99, S 8, H SE 93082, I/A 6 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 99, S 8, H SE 93082, I/A 6 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 99, S 8, H SE 93082, I/A 5 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 99, S 8, H SE 93082, I/A 5 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 99, S 8, H SE 93082, I/A 5 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-41
- AVDA DE LA PALMERA 27B - CODIGO POSTAL 41013 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 98, S 8, H SE 93082, I/A 4 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo Cuatro.- Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 98, S 8, H SE 93082, I/A 4 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-41
- C/ REAL 34 - C.P. 41920 (SAN JUAN DE AZNALFARACHE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 98, S 8, H SE 93082, I/A 3 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-41