RUIZ DE TERRY FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de RUIZ DE TERRY FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RUIZ DE TERRY FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECO HEAT TARGET SL | Administrador Solidario | 08/01/2024 | |
EFICIENCIA Y GESTION SOSTENIBLE SL | Consejero Delegado | 05/01/2024 | |
EFICIENCIA Y GESTION SOSTENIBLE SL | Consejero | 05/01/2024 | |
GESTION E INGENIERIA DE PROCESOS ENERGETICOS SL | Administrador Solidario | 03/01/2024 | |
SOLUCIONES ENERGETICAS MAS QUE PELLET SL | Administrador Unico | 14/12/2022 | |
365 MANTENIMIENTOS SL | Administrador Unico | 04/02/2020 | |
ENSO BLUE SL | Consejero Delegado Solidario | 08/07/2019 | |
ENSO BLUE SL | Consejero | 08/07/2019 | |
BUILDS CONFIDENCE SL | Liquidador Unico | 02/08/2018 | |
ALTA EFICIENCIA SL | Administrador Solidario | 30/06/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUIZ DE TERRY FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ DE TERRY FRANCISCO JAVIER
Empresa: EFICIENCIA Y GESTION SOSTENIBLE SL
Consejero Delegado
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Consejero
- Fernandez Cantillana Antonio
- Garcia Bolaños German
- Hernandez Alonso Antonio
- Malaga Gonzalez Primitivo
- Ruiz De Terry Francisco Javier
- Saiz-pardo Pinos Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6023 , F 34, S 8, H SE105535, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Empresa: ECO HEAT TARGET SL
Administrador Solidario
- Malaga Gonzalez Primitivo
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 7, S 8, H SE 94312, I/A 9 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Empresa: ECO HEAT TARGET SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Alonso Antonio
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Consejero
- Fernandez Cantillana Antonio
- Hernandez Alonso Antonio
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573 , F 7, S 8, H SE 94312, I/A 9 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Administrador Solidario
- Garcia Bolaños German
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 156, S 8, H SE101187, I/A 6 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-41
Administrador Unico
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 156, S 8, H SE101187, I/A 6 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-41
Empresa: GEBIO BLUE SL
Administrador Solidario
- Malaga Gonzalez Primitivo
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6366 , F 69, S 8, H SE113679, I/A 4 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-41
Administrador Unico
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7317 , F 61, S 8, H SE136988, I/A 1 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-41
Empresa: GEBIO ENERGOS SL
Administrador Solidario
- Ruiz De Terry Francisco Javier
- Saiz-pardo Pinos Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6411 , F 166, S 8, H SE114809, I/A 3 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-41
Empresa: GEBIO CONFIDENCE SL
Administrador Solidario
- Malaga Gonzalez Primitivo
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5699 , F 98, S 8, H SE 97372, I/A 6 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-41
Empresa: COMBUSTIBLES VEGETALES DEL SUR SL
Administrador Unico
- Ruiz De Terry Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5520 , F 99, S 8, H SE 93082, I/A 6 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-41
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ DE TERRY FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de RUIZ DE TERRY FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ DE TERRY FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos