COMAYTEC 3000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Santander, 42
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social COMAYTEC 3000 SL
CIF B64203607
Capital Social 128000.0 Euros
Actividad Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 04/05/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COMAYTEC 3000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMAYTEC 3000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDVANTE FORENSE Y CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 13/03/2023 | 26/02/2024 |
Aznar Muñoz Alberto Jaime | Apoderado | 15/04/2009 | 26/02/2024 |
Aznar Muñoz Alberto Jaime | Administrador Unico | 30/10/2020 | 26/02/2024 |
Sole Tarragona Carolina | REP.ADM.CONC | 13/03/2023 | 26/02/2024 |
Aznar Muñoz Esther | Administrador Unico | 23/03/2009 | 30/10/2020 |
Aznar Muñoz Alberto Jaime | Administrador Unico | 23/03/2009 |
ACTOS BORME DE COMAYTEC 3000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41267 , F 128, S 8, H B 327096, I/A 10 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 470/2022, AUTO FIRME DE FECHA 31/01/2024, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41267 , F 128, S 8, H B 327096, I/A 10 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Administrador Concursal
Administrador Unico
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41267 , F 128, S 8, H B 327096, I/A 10 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 470/2022, AUTO FIRME DE FECHA 03/05/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 94, S 8, H B 327096, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 94, S 8, H B 327096, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
Capital Anterior: | 85.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 43.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 128.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 94, S 8, H B 327096, I/A 8 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Capital Anterior: | 48.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 37.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 85.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 77,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 94, S 8, H B 327096, I/A 7 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 94, S 8, H B 327096, I/A 7 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 94, S 8, H B 327096, I/A 7 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
- CL SANTANDER,NUMERO 42, LOCAL 38 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 93, S 8, H B 327096, I/A 6 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-08