AZNAR MUÑOZ ALBERTO JAIME
Informe ejecutivo de AZNAR MUÑOZ ALBERTO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AZNAR MUÑOZ ALBERTO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMAYTEC 3000 SL | Apoderado | 15/04/2009 | 26/02/2024 |
COMAYTEC 3000 SL | Administrador Unico | 30/10/2020 | 26/02/2024 |
COMAYTEC 3000 SL | Administrador Unico | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE AZNAR MUÑOZ ALBERTO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZNAR MUÑOZ ALBERTO JAIME
Empresa: COMAYTEC 3000 SL
Administrador Concursal
Administrador Unico
- Aznar Muñoz Alberto Jaime
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41267 , F 128, S 8, H B 327096, I/A 10 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: COMAYTEC 3000 SL
Administrador Unico
- Aznar Muñoz Alberto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 94, S 8, H B 327096, I/A 7 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: COMAYTEC 3000 SL
Apoderado
- Aznar Muñoz Alberto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 91, S 8, H B 327096, I/A 5 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-08
Empresa: COMAYTEC 3000 SL
Administrador Unico
- Aznar Muñoz Alberto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38571 , F 91, S 8, H B 327096, I/A 4 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-08
Información de AZNAR MUÑOZ ALBERTO JAIME
Mostramos los datos de AZNAR MUÑOZ ALBERTO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZNAR MUÑOZ ALBERTO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos