COMARFE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Bravo Murillo, 16
Código Postal 38003
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMARFE INVERSIONES SL
CIF B76616739
Capital Social 430000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Coello Gallego Fernando Eulogio
VINCULACIONES DE COMARFE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMARFE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coello Gallego Fernando Eulogio | Apoderado | 23/10/2013 | 03/01/2019 |
Coello Gallego Fernando Eulogio | Administrador Unico | 14/11/2016 | 03/01/2019 |
Coello Gallego Fernando Eulogio | Liquidador | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
Coello Gallego Fernando Eulogio | Socio Unico | 02/09/2015 | 03/01/2019 |
Marghetich Queiro Virginia Ines | Administrador Unico | 23/10/2013 | 14/11/2016 |
Coello Gallego Fernando Eulogio | Administrador Solidario | 30/09/2013 | 23/10/2013 |
Marghetich Queiro Virginia Ines | Administrador Solidario | 30/09/2013 | 23/10/2013 |
ACTOS BORME DE COMARFE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 128, S 8, H TF 52581, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 128, S 8, H TF 52581, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 128, S 8, H TF 52581, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 128, S 8, H TF 52581, I/A 6 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 128, S 8, H TF 52581, I/A 5 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 128, S 8, H TF 52581, I/A 5 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 128, S 8, H TF 52581, I/A 4 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 127, S 8, H TF 52581, I/A 3 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 127, S 8, H TF 52581, I/A 2 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 127, S 8, H TF 52581, I/A 2 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38